Auskünfte zu Benjamin Lack
Neueste SHAB-Meldungen: Benjamin Lack
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005768973, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ChaufferAuBois Sàrl, à Moutier, CHE-152.166.921, société à responsabilité limitée (No. FOSC 250 du 23.12.2016, Publ. 3243299).
Nouvelle raison sociale:
ChaufferAuBois Sàrl en liquidation.
Autres adresses:
c/o BVConsult SA, Rue de Flore 5, 2503 Biel/Bienne. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 05.06.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle];
Lack, Sibylle, de Obergösgen, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée, avec signature individuelle];
BVConsult SA (CHE-412.528.209), à Biel/Bienne, liquidatrice.
Publikationsnummer: 4198391, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stûv Helvetica SA, à Moutier, CHE-106.575.647, société anonyme (No. FOSC 51 du 14.03.2016, Publ. 2720659).
Modification des statuts:
28.03.2018.
Nouveau siège:
Biel/Bienne.
Nouvelle adresse:
c/o BVConsult SA, Rue de Flore 5, 2502 Biel/Bienne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernasconi, Vincent, de Les Genevez (JU), à Nods, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 3519549, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lack Cheminées SA, à Moutier, CHE-115.017.300, société anonyme (No. FOSC 207 du 25.10.2016, Publ. 3125361).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, vice-président, avec signature individuelle;
Lack-Bonjour, Monique, de Obergösgen, à Moutier, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lab, Dimitri, de Les Bois, à Corcelles BE, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].