Auskünfte zu Florian Edgar Künzli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Florian Edgar Künzli
Publikationsnummer: HR02-1005665900, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Breitenstein Diepflingen AG, in Diepflingen, CHE-101.799.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393259).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Florian Edgar, von Rünenberg, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marrer, Philipp, von Dulliken, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005604678, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Rhein Fenster AG, in Rheinfelden, CHE-348.844.268, Baslerstrasse 57, 4310 Rheinfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2022. 08.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf und die Montage von sowie den Handel mit Bauelementen aller Art, insbesondere von Fenstern, Türen und Toren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen an Dritte oder Nahestehende gewähren sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre können durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten der Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 28.09.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Häring, Tanja, von Aesch (BL), in Allschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Florian Edgar, von Basel, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marrer, Philipp, von Dulliken, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005393259, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Breitenstein Diepflingen AG, in Diepflingen, CHE-101.799.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034791).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenstein-Wenger, Kurt, von Zeglingen, in Kilchberg (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zeglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Künzli, Florian Edgar, von Rünenberg, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marrer, Philipp, von Dulliken, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien.