Auskünfte zu Bruno Küng-Sieber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Küng-Sieber
Publikationsnummer: 4220857, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Küng AG, Wettingen, in Wettingen, CHE-100.143.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6576192).
Statutenänderung:
02.05.2018.
Firma neu:
Küng AG Immobilien, Gebenstorf.
Sitz neu:
Gebenstorf.
Domizil neu:
Feldstrasse 9, 5412 Gebenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng-Sieber, Bruno, von Gebenstorf, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Melanie, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Humbel, Priska, von Gebenstorf, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten bei Bern].
Publikationsnummer: 6576192, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Küng AG, Wettingen, in Wettingen, CH-400.3.907.052-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, S. 0, Publ. 6479250).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng-Sieber, Bruno, von Gebenstorf, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Humbel, Priska, von Gebenstorf, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Küng, Melanie, von Gebenstorf, in Nussbaumen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6479250, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Küng AG, Wettingen, in Wettingen, CH-400.3.907.052-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 3, Publ. 5577034).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng-Sieber, Bruno, von Gebenstorf, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Humbel, Priska, von Gebenstorf, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Küng, Melanie, von Gebenstorf, in Nussbaumen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.