Auskünfte zu Gerhard Krämer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gerhard Krämer
Publikationsnummer: 1151592, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
SikaBau AG, in St. Gallen, Erbringen von speziellen Baudienstleistungen im In- und Ausland für den Hoch- und Tiefbau usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 150 vom 04.08.2000, S. 5319).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebmann, Emil, von Zürich, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krämer, Gerhard, von Oberbüren, in Altenrhein (Thal), Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schümperli, Ernst, von Wäldi, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Kissling, André Paul, von Wolfwil, in Merenschwand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läng, Peter, von Utzenstorf und Oetwil an der Limmat, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Melliger, Peter, von Aristau, in Wil SG, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
SikaBau AG, in S t . G a l l e n , Rehetobelstrasse 60, 9006 St. Gallen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
SikaBau AG.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
09.02.2000 [letzte Publikation: SHAB Nr. 101 vom 24.05.2000, S. 3513].
Zweck Hauptsitz:
Erbringen von speziellen Baudienstleistungen im In- und Ausland für den Hoch- und Tiefbau, Grundbau, Untertagebau sowie für ausgewählte Grossprojekte, ebenso Handel mit Produkten, die für die Ausführung solcher Baudienstleistungen benötigt werden;
kann Grundeigentum erwerben.
Eingetragene Personen:
Läng, Peter, von Utzenstorf und Oetwil an der Limmat, in Oetwil an der Limmat, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebmann, Emil, von Zürich, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schümperli, Ernst, von Wäldi, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Pius, von Sempach, in Hildisrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krämer, Gerhard, von Oberbüren, in Altenrhein (Thal), Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuttruff, Rolf, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seidel, Paul, von Zürich, in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villabruna, Umberto, von Weinfelden, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co., Zweigniederlassung St. Gallen, in St. Gallen , Fabrikation von bauchemischen Produkten usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr.42 vom 1.3.1994 S.1156).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krämer, Gerhard, von Oberbüren, in Altenrhein (Thal), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung (bisher: mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung);
Kurer, Jakob, von Berneck, in Berg SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung (bisher: mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung).