Auskünfte zu Erich Koster
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erich Koster
Publikationsnummer: HR02-1005373576, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Repag Service GmbH, in Dübendorf, CHE-108.373.178, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, S.0, Publ. 2479813).
Statutenänderung:
17.12.2021.
Firma neu:
Repag Service GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Thurwiesenstrasse 15a, 8037 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2021 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 17.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koster, Erich, von Appenzell, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coluccia, Diego, von Dübendorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Demelas, Antonia, italienische Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dietrich Treuhand AG (CHE-108.129.170), in Dübendorf, Liquidatorin [bisher: Revisionsstelle, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung, ].
Publikationsnummer: 2479813, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Repag Service GmbH, in Volketswil, CHE-108.373.178, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2010, S. 19, Publ. 5891028).
Statutenänderung:
23.10.2015.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Im Schossacher 17, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Handel, Reparatur, Montage und Unterhalt von Geräten der Unterhaltungselektronik und deren Zubehör. Handel, Reparatur, Montage und Unterhalt von IT-Geräten und deren Komponenten. Handel, Reparatur, Montage und Unterhalt von elektrischen Haushalt- sowie Gartengeräten und deren Komponenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 06.09.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung diverses Mobiliar und Geräte sowie ein Fahrzeug gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 06.09.1995 zum Preise von CHF 25'000.--, wovon CHF 25'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster, Erich, von Appenzell, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00];
Dietrich Treuhand AG (CHE-108.129.170), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: Dietrich Treuhand AG (CH-020.3.906.821-7)].
Publikationsnummer: 5372778, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SwissRepair AG, in Dietikon, CH-020.3.026.259-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2005, S. 33, Publ. 3169378).
Statutenänderung:
07.10.2009.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Industriestrasse 23, 8952 Schlieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle;
Pfister, Kurt, von Uster, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koster, Erich, von Appenzell, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, Patrick, von Mels und Fläsch, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Thaddäus, von Ettiswil, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli, Dr. Viktor, von Mümliswil-Ramiswil, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Walter, von Ingenbohl, in Attinghausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle.