Auskünfte zu Marcel Köppli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marcel Köppli
Publikationsnummer: 3492217, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Textwelt GmbH, in Urnäsch, CHE-393.848.700, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1255573).
Firma neu:
Textwelt GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.04.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppli, Marcel, von Trun, in Urnäsch, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 3349581, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
FSV Confidus AG, in Herisau, CHE-116.263.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppli, Marcel, von Trun, in Urnäsch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flammer, Judith, von Zuzwil (SG), in Herisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].
Publikationsnummer: 1255573, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Textwelt GmbH, in Urnäsch, CHE-393.848.700, Dürrhalde 17, 9107 Urnäsch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.12.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Übersetzungen aus diversen Sprachen ins Deutsche sowie das Schreiben, Redigieren, Lektorieren, Korrigieren und Optimieren von Texten sowie Büroarbeiten aller Art in deutscher Sprache. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden oder diesen fördernden Geschäfte zu tätigen. Sie kann Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten im In- und Ausland errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt beteiligen oder diesen Finanzdienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführer an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Köppli, Marcel, von Trun, in Urnäsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.