Auskünfte zu Max Koch
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Max Koch
Publikationsnummer: HR02-1005386156, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cosmopolitan Film AG, in Zürich, CHE-101.753.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005341892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Max, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Fredy, von Roggwil TG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würgler, Peter, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005167798, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kinohaus AG Zürich, in Zürich, CHE-102.342.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, S.0, Publ. 2175507).
Statutenänderung:
09.04.2021.
Domizil neu:
Winterthurerstrasse 531, 8051 Zürich.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Max, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dr. Robert, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koch, Alex Robert, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2175507, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kinohaus AG Zürich, in Zürich, CHE-102.342.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1864877).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Max, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].