Auskünfte zu Otto Martin Klein
Neueste SHAB-Meldungen: Otto Martin Klein
Publikationsnummer: HR02-1006031571, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Daniel Thalmann Fotografie GmbH, bisher in Neftenbach, CHE-304.153.880, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429141).
Statutenänderung:
26.04.2024.
Firma neu:
ABAKUS Group GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Erstellung und Betrieb von Photovoltaikanlagen Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen;
kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immobilien, Beteiligungen, Wertschriften, Patente, Lizenzen, Markenrechte, Know-how erwerben, belasten, verwalten, vermieten und veräussern;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Pflichten neu:
Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte wurden aus den Statuten gestrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Daniel, von Rorbas, in Neftenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Otto Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Au (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005852275, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Terra Nova Generalunternehmung GmbH, in Widnau, CHE-415.257.521, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Otto Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maliqi, Naim, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR01-1005491624, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Terra Nova Generalunternehmung GmbH, in Goldach, CHE-415.257.521, Blumenstrasse 55, 9403 Goldach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Realisierung von Immobilien und Bauprojekten aller Art, die Bewirtschaftung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften, die Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder Generalunternehmung auf Rechnung Dritter, das Projektmanagement, sowie die Beratung und Betreuung in Erschliessungs-, Umwelt- und Finanzierungsangelegenheiten. Die Gesellschaft kann Baumaterial aller Art vermitteln, importieren, exportieren und handeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland geistiges Eigentum erwerben, belasten, veräussern und verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.05.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Klein, Otto Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.