Auskünfte zu Petra Keller-Herzog
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Petra Keller-Herzog
Publikationsnummer: 1011919, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IfFP Institut für Finanzplanung AG, in Zürich, CH-400.3.030.494-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6593004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Herzog, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Endingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koren, Irena, kroatische Staatsangehörige, in Hägglingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4966402, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
IfFP Institut für Finanzplanung AG, bisher in Wettingen, CH-400.3.030.494-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 2, Publ. 4642796).
Statutenänderung:
11.03.2009.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hohlstrasse 550, 8048 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt gesamtschweizerisch Aus- und Weiterbildungen im Finanzbereich sowie die Erbringung von sämtlichen damit im Zusammenhang stehenden weiteren Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. .
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selebam, Jacqueline, von Poschiavo und Möhlin, in Ehrendingen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Horlacher, Dr. Felix, von Zürich, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Schaffner, André, von Zürich und Hausen AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Maurer Treuhand AG (CH-400.3.003.562-7), in Rohr AG, Revisionsstelle (wie bisher);
Keller-Herzog, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Endingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:Keller, Petra].
Publikationsnummer: 3287168, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Verein SWISS CONCEPT, in Rekingen AG, CH-400.6.027.431-4, c/o Hans-Rudolf Keller, Vortaue 5, 5332 Rekingen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
1.10.2005, 22.12.2005, 6.02.2006.
Zweck:
Förderung des geselligen Beisammen seins, Wissenstransfer von Infomaterial der Ost-Förderung von kulturellem und geschäftlichem Austausch, Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch über Regionen und Organisationen der Ost- und anderen europäischen Länder. Der Verein fördert das Verständnis der Kulturen in dem er Synergien und Gemeinsamkeiten mit dem Hauptzweck der allgemeinen Verbundenheit pflegt.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und Nachschusspflicht der Mitglieder.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Ueberschüsse aus der Betriebsrechnung, allfällige Schenkungen, Veranstaltungsbeiträge und Vermächtnisse.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von 4 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Hausherr, Roland, von Rottenschwil, in Windisch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Küssaberg (DE), Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Herzog, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Endingen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Hans-Rudolf, von Winterthur und Wildberg, in Rekingen AG, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.