Auskünfte zu Guido Keller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Guido Keller
Publikationsnummer: 4697240, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pensionskasse Gretag, in Regensdorf, CH-020.7.901.629-6, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 22, Publ. 4201560).
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Heinz, von Degersheim, in Dorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Guido, von Kirchberg SG, in Regensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Thomas, von Gansingen, in Dielsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wermelinger, Maurizio, von Schenkon, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broderick, Samuel David, von Arvigo, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmer, Hans Peter, von Oberburg, in Wald ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4088424, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pensionskasse Gretag, in Regensdorf, CH-020.7.901.629-6, berufliche Vorsorge, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2005, S. 21, Publ. 3093714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Markus, von Zürich und Niederglatt, in Niederglatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeger, Rolf, von Meltingen, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmer, Hans Peter, von Oberburg, in Wald ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Midolo, Vincenzo, von Buchs ZH, in Buchs ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Dröse, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Dielsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Heinz, von Degersheim, in Dorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacocagni, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Guido, von Kirchberg SG, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Thomas, von Gansingen, in Dielsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1058728, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gretag Imaging AG in Liquidation, in Regensdorf, Entwicklung, Herstellung, Montage und Unterhalt von Geräten und technischen Einrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 18, Publ. 812476). An der Gläubigerversammlung vom 12.03.2003 haben die Gläubiger beschlossen, eine ausseramtliche Konkursverwaltung zu ernennen. Die Adresse der a.a.
Konkursverwaltung lautet:
Ernst & Young AG, Aeschengraben 9, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murbach, Hans-Peter, von Zürich, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Hugo, von St. Gallen, in Schöfflisdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Guido, von Kirchberg SG, in Regensdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollmann, Jürg, von Weisslingen, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Heinrich, von Maisprach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Hans, von Hermetschwil-Staffeln, in Steinmaur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Edith, von Schänis, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnheer, Andreas Martin, von Weinfelden, in Oberwil-Lieli, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trumpf, Klara, von Dielsdorf, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Patrick Willy, von Zürich, in Meilen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nyman, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welte, Reto, von Ittenthal, in Scherz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG, in Basel, ausseramtliche Konkursverwaltung.