Auskünfte zu Dr. Georg Nyman
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Georg Nyman
Publikationsnummer: 1058728, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gretag Imaging AG in Liquidation, in Regensdorf, Entwicklung, Herstellung, Montage und Unterhalt von Geräten und technischen Einrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 18, Publ. 812476). An der Gläubigerversammlung vom 12.03.2003 haben die Gläubiger beschlossen, eine ausseramtliche Konkursverwaltung zu ernennen. Die Adresse der a.a.
Konkursverwaltung lautet:
Ernst & Young AG, Aeschengraben 9, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murbach, Hans-Peter, von Zürich, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Hugo, von St. Gallen, in Schöfflisdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Guido, von Kirchberg SG, in Regensdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollmann, Jürg, von Weisslingen, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Heinrich, von Maisprach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Hans, von Hermetschwil-Staffeln, in Steinmaur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Edith, von Schänis, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnheer, Andreas Martin, von Weinfelden, in Oberwil-Lieli, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trumpf, Klara, von Dielsdorf, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Patrick Willy, von Zürich, in Meilen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nyman, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welte, Reto, von Ittenthal, in Scherz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG, in Basel, ausseramtliche Konkursverwaltung.
Publikationsnummer: 1005580, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Gretag Imaging Trading AG in Liquidation, in Wettingen, Vertrieb und Vermietung von, Handel mit sowie Export von Geräten und Software auf dem Gebiet der Bildverarbeitung (Imaging) u.s.w., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 28.01.2003, S. 2, Publ. 833800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murbach, Hans-Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Edith, von Schänis, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyman, Dr. Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Elke Miriam, von Bassersdorf, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Knecht, Hugo, von St. Gallen und Wittenbach, in Schöfflisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Dr. Patrick Willy, von Zürich, in Meilen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thurnheer, Andreas, von Weinfelden, in Oberwil-Lieli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welte, Reto, von Ittenthal, in Scherz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ausseramtliche Konkursverwaltung: Transliq AG, in Bern, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Gretag Imaging Trading AG, in Wettingen, Vertrieb und Vermietung von, Handel mit sowie Export von Geräten und Software auf dem Gebiet der Bildverarbeitung (Imaging), Erbringen weiterer damit im Zusammenhang stehender Leistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2001, S. 753).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyman, Dr. Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dänikon];
Jung, Dr. Patrick Willy, von Zürich, in Meilen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Elke Miriam, von Bassersdorf, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien.