Auskünfte zu Rosa Marie Kalbermatter
Neueste SHAB-Meldungen: Rosa Marie Kalbermatter
Publikationsnummer: HR02-1005308762, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Franz Kalbermatter AG, in Turtmann-Unterems, CHE-109.440.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004617376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatter, Franz, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatter, Rosa Marie, genannt Rosmarie, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Mathias, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann-Kalbermatter, Daniela, von Turtmann-Unterems, in Zeneggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004617376, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Franz Kalbermatter AG, in Turtmann, CHE-109.440.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, S.0, Publ. 7030048).
Statutenänderung:
17.04.2019.
Sitz neu:
Turtmann-Unterems.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 20.12.2001, von Kalbermatter Franz, in Turtmann, diverse Baumaschinen, Werkzeuge, Baubaracken, Computeranlagen, Fahrzeuge etc. im Werte und zum Preise von CHF 240'000.--, wofür 240 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]. Gemäss Erklärung vom 17.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlen & Squaratti Treuhand AG (CH-600.3.001.488-6), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatter, Franz, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turtmann];
Kalbermatter, Mathias, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turtmann];
Kalbermatter, Rosa Marie, genannt Rosmarie, von Turtmann-Unterems, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kalbermatter-Kenzelmann, Rosmarie, von Turtmann, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].