Auskünfte zu Andreas Jost
Einträge zum Namen Andreas Jost
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Jost
Publikationsnummer: HR02-1005059027, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ADEWA Group GmbH, in Lyss, CHE-114.110.687, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S.0, Publ. 6169192).
Statutenänderung:
21.12.2020.
Firma neu:
Sadhana Group GmbH.
Sitz neu:
Sauge.
Domizil neu:
Les Lagas 115a, 2536 Plagne.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen in den Bereichen Führungs-, Personal-, Prozess-, Qualitäts-, Sicherheits-, Risiko-, Prüfungs- und Informationsmanagement, Wissensvernetzung, Generalunternehmung, Gesamtleitung in Projekten und Handel mit Computern, Hard- und Software sowie den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Wellness, Yoga, etc., Dienstleistungen im Bereich Bau und Handwerk sowie den Erwerb, den Verkauf und die Vermietung von Maschinen und Hardware. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflicht gemäss Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Andreas, von Wynigen, in Plagne (Sauge), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zollikofen].
Publikationsnummer: 6169192, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ADEWA Group GmbH, in Lyss, CH-241.4.007.323-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2010, S. 3, Publ. 5811458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furter, Armin, von Staufen, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Andreas, von Wynigen, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5811458, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ADEWA Group GmbH, in Lyss, CH-241.4.007.323-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 4, Publ. 5725966).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furter, Armin, von Staufen, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jost, Andreas, von Wynigen, in Zollikofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].