Auskünfte zu Jeannette Jordi
Neueste SHAB-Meldungen: Jeannette Jordi
Publikationsnummer: 2953179, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Sto&Pi GmbH, in Luterbach, CHE-112.514.950, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2124667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Beat, von Wiler bei Utzenstorf, in Luterbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Jeannette, von Wiler bei Utzenstorf, in Luterbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 6397134, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Sto&Pi GmbH, in Luterbach, CH-241.4.005.223-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2009, S. 13, Publ. 4812950).
Statutenänderung:
24.10.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Brief an die Adresse der im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Jeannette, von Wiler bei Utzenstorf, in Luterbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Jordi, Beat, von Wiler bei Utzenstorf, in Luterbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: 3217286, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Sto&Pi GmbH, in Luterbach, CH-241.4.005.223-1, Reparatur und Verkauf von Storen und Betrieb eines Pizza- und Party-Services, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2005, S. 10, Publ. 3021932).
Statutenänderung:
20.01.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Jeannette, von Wiler bei Utzenstorf, in Luterbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Jordi, Beat, von Wiler bei Utzenstorf, in Luterbach, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].