Auskünfte zu Andreas Jörg
Einträge zum Namen Andreas Jörg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Jörg
Publikationsnummer: HR02-1005638467, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Joerg & Partner Metallbau AG, in Schwarzenburg, CHE-113.023.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2009, S.4, Publ. 5357024).
Firma neu:
Joerg & Partner Metallbau AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Schmitten FR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Joerg, Andreas, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jörg, Claude, von Affoltern im Emmental, in Schmitten FR, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Joerg, Claude, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5357024, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Joerg & Partner Metallbau AG, in Wahlern, CH-035.3.036.349-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2006, S. 2, Publ. 3475296).
Statutenänderung:
10.11.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boschung, Beat, von Wünnewil-Flamatt, in Schmitten FR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FIBOR SA, in Freiburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joerg, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Schmitten FR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].