Auskünfte zu Peter Itel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Itel
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Peter Kull, in W i n d i s c h, Ausführung von Bauspenglerarbeiten usw., Einzelfirma (SHAB Nr. 250 vom 27.10.1986, S. 4081).
Firma neu:
Peter Kull in Nachlassliquidation. Mit Beschluss vom 12.11.1999 hat das Bezirksgericht Brugg den vom Firmainhaber mit seinen Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt.
Adresse des Liquidators:
Busslingerstrasse 1, 5452 Oberrohrdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kull, Peter, von Niederlenz, in Windisch, Inhaber, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Itel, Peter, von Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Mimas Handels AG, in Oberrohrdorf, Handel mit Waren aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.84 vom 02.05.1990, S.1719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caliaro, Stephan, von Biel BE, in Untersiggenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Itel, Peter, von Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mimas Handels AG, in Zürich 1, Waren aller Art (SHAB Nr.276 vom 26.11.1985, S.4438). Ribi, Heinz, ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen.
Neues einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift:
Itel, Peter, von Oberrohrdorf, in Lenzburg.