Auskünfte zu Philipp Isler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Philipp Isler
Publikationsnummer: HR02-1004796937, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ph.isler gmbh, in Thun, CHE-475.701.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Philipp, von Wila, in Heimenhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penta, Marco, von Wattenwil, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004724275, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ph.isler gmbh, in Thun, CHE-475.701.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorace, Michelangelo, italienischer Staatsangehöriger, in Kestenholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penta, Marco, von Wattenwil, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Isler, Philipp, von Wila, in Heimenhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004684785, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ph.isler gmbh, in Herzogenbuchsee, CHE-475.701.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, S.0, Publ. 2131943).
Statutenänderung:
19.07.2019.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Bierigutstrasse 8, 3608 Thun. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Philipp, von Wila, in Heimenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penta, Marco, von Wattenwil, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sorace, Michelangelo, italienischer Staatsangehöriger, in Kestenholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kammer, Stephan, von Lauterbrunnen, in Interlaken, mit Einzelunterschrift.