Auskünfte zu Andreas Isenschmid
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Isenschmid
Publikationsnummer: 6693812, Handelsregister-Amt Bern, (36)
nesico GmbH (nesico SARL) (nesico SAGL) (nesico Ltd liab. Co), in Bern, CH-036.4.053.948-7, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2012.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 21.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Isenschmid, Andreas, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 5828882, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
zmed Zürcher Ärzte Gemeinschaft AG, in Zürich, CH-020.3.023.845-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 32, Publ. 5506288).
Statutenänderung:
04.08.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 791'000.00 [bisher: CHF 780'500.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 791'000.00 [bisher: CHF 780'500.00].
Aktien neu:
226 Namenaktien zu CHF 3'500.00. [bisher: 223 Namenaktien zu CHF 3'500.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenschmid, Andreas, von Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5256704, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
zmed Zürcher Ärzte Gemeinschaft AG, in Zürich, CH-020.3.023.845-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 21, Publ. 4655370).
Statutenänderung:
17.07.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 780'500.00 [bisher: CHF 752'500.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 780'500.00 [bisher: CHF 752'500.00].
Aktien neu:
223 Namenaktien zu CHF 3'500.00. [bisher: 215 Namenaktien zu CHF 3'500.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Hans Kurt, von Zürich und Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Dr. Jörg, von Zürich und Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Paul, von Fischingen, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunnschweiler-Käslin, Christina, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Christoph, von Hemberg und Maur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenschmid, Andreas, von Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.