Auskünfte zu Markus Huser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Huser
Publikationsnummer: HR02-1005236927, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
HS Composite GmbH, in Horw, CHE-109.858.449, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976800).
Firma neu:
HS Composite GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 23.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Markus, von Seelisberg, in Luzern, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004976800, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
HS Composite GmbH, in Horw, CHE-109.858.449, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142455).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerolite AG (CHE-106.824.477), in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Huser, Markus, von Seelisberg, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 4142455, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
HS Composite GmbH, in Horw, CHE-109.858.449, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3396025).
Statutenänderung:
23.03.2018.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 13.11.2002 übernimmt die Gesellschaft von Markus Huser, von Seelisberg, in Emmen, einen Druckluftbehälter (Autoklav) im Werte von CHF 10'200.-- zum Preise von CHF 10'000.--, welcher Betrag voll an das Stammkapital angerechnet wird.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Thomas, von Luzern und Kölliken, in Root, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Markus, von Seelisberg, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].