Auskünfte zu Stephan Hunziker
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stephan Hunziker
Publikationsnummer: 7181354, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Erlinsbach Genossenschaft, in Erlinsbach SO, CH-249.5.000.070-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2013, S. 0, Publ. 7110112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Stephan, von Wynau, in Erlinsbach AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Gabriele, von Küttigen, in Küttigen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frey, Gaby, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 3388592, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Erlinsbach, in Erlinsbach SO, CH-249.5.000.070-0, Betrieb einer Bank, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2006, S. 13, Publ. 3251694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wellauer, Samuel, von Zürich und Lommis, in Kienberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisin-Buser, Walter, von Rothenfluh, in Erlinsbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Marcel, von Menziken, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates];
Hunziker, Stephan, von Wynau, in Erlinsbach AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Imfeld, Daniel, von Lungern, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wernli, Marianne, von Thalheim AG, in Densbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3251694, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Erlinsbach, bisher in Obererlinsbach, CH-249.5.000.070-0, Betrieb einer Bank, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2005, S. 11, Publ. 3009688).
Sitz neu:
Erlinsbach SO.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 5015 Erlinsbach. [Infolge Vereinigung des Rechtsdomizils und des Geschäftsdomizils wird der Hinweis auf das Geschäftsdomizil gelöscht.]. [gestrichen: Geschäftsdomizil: Niedererlinsbach, Hauptstrasse 34].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Alfred, von Willisau Stadt, in Niedererlinsbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisin-Buser, Walter, von Rothenfluh, in Erlinsbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlinsbach];
Müller-Meyer, Claudia, von Niedergösgen und Boswil, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niedererlinsbach];
Hunziker, Stephan, von Wynau, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Erlinsbach];
Umbricht, Rudolf, von Untersiggenthal, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien. Gemeindefusion per 01.01.2006 und Gemeindeindividualisierung.