Auskünfte zu Thomas Hungerbühler
Einträge zum Namen Thomas Hungerbühler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Hungerbühler
Publikationsnummer: 6711088, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Thomas Brühwiler AG, in Oberbüren, CH-320.3.010.424-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2008, S. 13, Publ. 4429158).
Statutenänderung:
30.05.2012.
Vermögensübertragung:
Die Thomas Brühwiler AG überträgt gemäss Vertrag vom 20.04.2012 und Inventar per 01.01.2012 Aktiven von CHF 4'194'672.19 und Passiven von CHF 1'627'697.69 auf die Brühwiler AG, in Oberbüren (CH-320.3.031.167-7).
Gegenleistung:
CHF 2'566'974.50.
Zweck neu:
Halten von Beteiligungen, Verwaltung und Handel mit Liegenschaften sowie Führung eines Tenniscenters. Die Gesellschaft kann ferner als Generalunternehmerin auftreten sowie im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Ruedi, von Hemberg, in Schwarzenbach (Jonschwil), mit Einzelprokura;
Hungerbühler, Thomas, von Sommeri, in Will SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[bisher: Niederuzwil, Gde. Uzwil].
Publikationsnummer: 6711024, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Brühwiler AG, in Uzwil, CH-320.3.031.167-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 13, Publ. 4252392).
Statutenänderung:
30.05.2012.
Sitz neu:
Oberbüren.
Domizil neu:
Bürerweg 4, 9245 Oberbüren.
Zweck neu:
Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten. Sie kann Tätigkeiten in der Baubranche übernehmen und insbesondere auch als Generalunternehmerin auftreten. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im ln- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühwiler, Beat, von Gossau SG, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Erich, von Gossau SG, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brühwiler, Vital, von Gossau SG, in Oberbüren, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brühwiler, Benno, von Gossau SG, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brühwiler, Martin, von Gossau SG, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Brühwiler, Remigius, von Gossau SG, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Rudolf Guido, von Hemberg, in Niederuzwil (Oberuzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler, Thomas, von Sommeri, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4429158, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Thomas Brühwiler AG, in Oberbüren, CH-320.3.010.424-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27.12.2007, S. 19, Publ. 4261730).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hungerbühler, Thomas, von Sommeri, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.