Auskünfte zu Vital Johannes Brühwiler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Vital Johannes Brühwiler
Publikationsnummer: HR02-1005145315, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Brühwiler AG, in Oberbüren, CHE-101.699.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühwiler, Vital, von Gossau SG, in Oberbüren, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palma, Andreas, italienischer Staatsangehöriger, in Wängi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2983429, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stiftung Pro Cleanfix, in Uzwil, CHE-113.271.336, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2012, Publ. 6573934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Franz Peter, von Balgach und St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidhauser, Heinz, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Vital Johannes, von Gossau SG, in Oberbüren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epper, Hildegard, österreichische Staatsangehörige, in Lütisburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6711024, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Brühwiler AG, in Uzwil, CH-320.3.031.167-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 13, Publ. 4252392).
Statutenänderung:
30.05.2012.
Sitz neu:
Oberbüren.
Domizil neu:
Bürerweg 4, 9245 Oberbüren.
Zweck neu:
Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten. Sie kann Tätigkeiten in der Baubranche übernehmen und insbesondere auch als Generalunternehmerin auftreten. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im ln- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühwiler, Beat, von Gossau SG, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Erich, von Gossau SG, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brühwiler, Vital, von Gossau SG, in Oberbüren, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brühwiler, Benno, von Gossau SG, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brühwiler, Martin, von Gossau SG, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Brühwiler, Remigius, von Gossau SG, in Oberbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Rudolf Guido, von Hemberg, in Niederuzwil (Oberuzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler, Thomas, von Sommeri, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.