Auskünfte zu Paul Hugentobler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Hugentobler
Publikationsnummer: 3725138, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Mosaik, in Liestal, CH-280.7.900.077-3, Führung von Einrichtungen zur Begleitung, Beratung und Förderung von körperlich und geistig beeinträchtigten Personen, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2004, S. 5, Publ. 2412284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Paul, von Uzwil, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strübin, Elisabeth, von Liestal, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baier, Christoph, von Giebenach, in Frenkendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Himmelsbach, Christoph Michael, von Basel, in Hochwald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden-Aegerter, Esther Erika, von Rüschegg und Eglisau, in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Born, Elisabeth, von Pfäffikon, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2675468, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Sonnenhof-Hilfsverein, in Arlesheim, CH-280.6.911.817-3, Wirtschaftliche Förderung des Sonnenhofes, Heim für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Verein (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2000, S. 8882).
Statutenänderung:
10.06.2004.
Mittel neu:
Jahresbeiträge der Mitglieder, Spendensammlungen, Schenkungen, Legate und Vermächtnisse. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Spendensammlungen für das Heim, Schenkungen, Legate und Vermächtnisse.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Paul, von Uzwil, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühnemann, Sieglinde, deutsche Staatsangehörige, in Arlesheim, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klimm, Renate, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Schneider, Susanna, von Bern, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottinger, Niklaus, von Basel, in Arlesheim, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes];
Keller, Gabriela, von Siblingen, in Aesch BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Otto, von Rüderswil, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Walter, von Murgenthal, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Sonnenhof Hilfsverein, in A r l e s h e i m , Fürsorge für die aktiven und passiven (ehemaligen) Mitarbeiter des Sonnenhofs in Arlesheim, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 11.12.1998, S. 8483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Alice, von Basel, in Arlesheim, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Paul, von Uzwil, in Arlesheim, Mitglied und Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottinger, Niklaus, von Basel, in Arlesheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Otto, von Rüderswil, in Dornach, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.