Auskünfte zu Hanspeter Hug
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hanspeter Hug
Publikationsnummer: HR02-1004653638, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
HIM Consulting GmbH, in Horriwil, CHE-108.799.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S.19, Publ. 4892420).
Firma neu:
HIM Consulting GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Hanspeter, von Thunstetten, in Horriwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3995942, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
HIM Consulting GmbH, in Horriwil, CH-251.4.000.162-8, Erbringen von Dienstleistungen im Informatik-Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 12, Publ. 1203594).
Statutenänderung:
19.06.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Jean-Pierre, von Kernenried, in Grenchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Hanspeter, von Thunstetten, in Horriwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--].
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
HIM Consulting GmbH, Sitz H o r r i w i l.
Domizil:
Rainstrasse 246, 4557 Horriwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum 26.03.1999.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Informatik-Bereich;
kann Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Uebernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.3.1999 von Hanspeter Hug 1 EDV-Anlage Artist 350 und 1 Büroeinrichtung LISTA zum Preise von Fr. 7'000.-, wovon Fr. 7'000.- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hug, Hanspeter, Heimat Thunstetten, in Horriwil, Gesellschafter Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 18'000, Bütikofer Jean-Pierre, Heimat Kernenried, in Grenchen, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 2'000.