Auskünfte zu Christian Hug
Einträge zum Namen Christian Hug
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Hug
Publikationsnummer: HR02-1006057575, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
CashSystems GmbH, in Niederlenz, CHE-105.245.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3459357).
Firma neu:
CashSystems GmbH in Liq..
Weitere Adressen:
c/o Christian Hug, Nelkenweg 5, 5702 Niederlenz Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Christian, von Trimbach, in Niederlenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3459357, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
CashSystems GmbH, in Teufenthal (AG), CHE-105.245.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, Publ. 6084356).
Statutenänderung:
29.03.2017.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
Nelkenweg 5, 5702 Niederlenz.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen, Beratungen und Schulungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenerfassung und Verarbeitung sowie Entwicklung von und Handel mit Software, elektronischen Zahlungssystemen und elektronischen Ausrüstungsgegenständen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Christian, von Trimbach, in Niederlenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 21'000.00].
Publikationsnummer: 918322, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
CashSystems GmbH, in Teufenthal AG, Entwicklung von Software, elektronischen Zahlungssystemen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 08.10.1999, S. 6912).
Statutenänderung:
13.03.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michels, Marco, deutscher StA., in Safenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Schaffner, Alfred, von Gränichen, in Kölliken, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Christian, von Trimbach, in Niederlenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].