Auskünfte zu Roger Honegger
Einträge zum Namen Roger Honegger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Honegger
Publikationsnummer: 1333897, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Mund Ganz + Partner AG, in Aarau, CHE-106.007.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, Publ. 6312898). [Gemeindefusion vom 01.01.2014].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Roger, von Bremgarten AG, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hermetschwil-Staffeln].
Publikationsnummer: 5821736, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Mund Ganz + Partner AG, in Aarau, CH-400.3.006.643-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2004, S. 1, Publ. 2398400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greiner, Hanspeter, von Feuerthalen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Roger, von Bremgarten AG, in Hermetschwil-Staffeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri AG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Byland, Wolfgang, von Othmarsingen, in Buchs AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Riner, Süess + Partner AG, in A a r a u, Ingernieurbüro für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.1998, S. 813).
Statutenänderung:
17.12.1999.
Firma neu:
Mund Ganz + Partner AG.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 748 OR die "Maerki, Ganz + Partner AG", in Brugg. Aktiven von CHF 211'587.10 und Passiven von CHF 62'782.50 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 17.12.1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Märki, Hans, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Byland, Wolfgang, von Othmarsingen, in Buchs AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Honegger, Roger, von Bremgarten AG, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grubenmann, Ulrich, von Teufen AR, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivprokura zu zweien