Auskünfte zu Peter Holzach
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Holzach
Publikationsnummer: 7181526, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Synaps Care AG, in Lachen, CH-020.3.024.543-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 16, Publ. 5572656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzach, Dr. Peter, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Manuel, von Opfikon, in Uerikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5572656, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Synaps Care AG, bisher in Zürich, CH-020.3.024.543-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 31).
Gründungsstatuten:
11.04.2001.
Statutenänderung:
5.03.2010.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil:
Alpenblickstrasse 20, 8853 Lachen.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Care Management Dienstleistungen im Rahmen ergebnisorientierter, ganzheitlicher Koordination betrieblicher Gesundheitsvorsorge. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen brieflich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder gegen Empfangsbescheinigung oder per E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzach, Christian, von Basel, in Weiningen ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Holzach, Dr. Peter, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Rohrer, Dr. Hans J., von Zürich und Krauchthal, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fluri + Partner Treuhand AG (CH-400.3.018.089-7), in Baden, Revisionsstelle [wie bisher].
Publikationsnummer: 3648204, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Synaps Kommunikation AG, in Zürich, CH-020.3.024.543-8, Kommunikationsdienstleistungen für Investgüter- und Dienstleistungs-Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2006, S. 21, Publ. 3553224).
Statutenänderung:
27.10.2006.
Firma neu:
Synaps Care AG.
Domizil neu:
Frankentalerstrasse 1, 8049 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Care Management Dienstleistungen im Rahmen ergebnisorientierter, ganzheitlicher Koordination betrieblicher Gesundheitsvorsorge. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen brieflich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder gegen Empfangsbescheinigung oder per E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Peter, von Nesslau, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felder, Daniel, von Luzern, in Luzern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Markus, von Entlebuch, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzach, Christian, von Basel, in Weiningen ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Holzach, Dr. Peter, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Dr. Hans J., von Zürich und Krauchthal, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.