Auskünfte zu David Julius Hintermann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: David Julius Hintermann
Publikationsnummer: HR02-1005282125, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
LoccoZ SYSTEM AG, bisher in Gisikon, CHE-277.070.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017850).
Statutenänderung:
16.08.2021.
Sitz neu:
Seon.
Domizil neu:
Seetalstrasse 2, 5703 Seon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintermann, David Julius, von Beinwil am See, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muhen].
Publikationsnummer: 2274739, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
LoccoZ SYSTEM AG, in Seengen, CHE-277.070.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.87 vom 07.05.2015, Publ. 2139115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellmont, Urs, von Unteriberg, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Christoph Hugo Theo, von Stansstad, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Wisler, Andrea Daniela, von Sumiswald, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Hintermann, David Julius, von Beinwil am See, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Zoccolillo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien] und Riser, Jürg, von Ursenbach, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2206309, Handelsregister-Amt Zug, (170)
LoccoZ Holding AG, in Baar, CHE-462.155.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2014, Publ. 1879705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellmont, Urs Peter, von Unteriberg, in Boniswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoccolillo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Legler, Karin, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riser, Jürg, von Ursenbach, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Alex, von Sarmenstorf, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hintermann, David, von Beinwil am See, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.