Auskünfte zu Hans Peter Hiltbrand
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Peter Hiltbrand
Publikationsnummer: HR02-1004632589, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Camping- und Caravanningclub beider Basel CCBB, in Basel, CHE-105.892.499, Verein (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214967).
Statutenänderung:
29.03.2019.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, ausserordentliche Mitgliederbeiträge, Camping-Parzellengebühren, Camping-Touristeneinnahmen, Einnahmen aus Veranstaltungen, Einnahmen aus der Clubhauswirtschaft, Vermietung und Verkauf von Material und Einnahmen aus Verpachtung von Campingplätzen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, ausserordentliche Mitgliederbeiträge, Camping-Parzellengebühren, Camping-Touristeneinnahmen, Einnahmen aus Veranstaltungen und aus der Clubhauswirtschaft, Vermietung und Verkauf von Materialien.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unterrainer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donkers, Ronald, von Basel, in Münchenstein, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrand, Hans Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koblasa, Helena Dagmar, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leisinger, Heidi, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weikard, Peter, von Birsfelden, in Magden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breisinger-Zuckschwert, Jürg, von Basel, in Zunzgen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregenzer, Markus, von Ingenbohl, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3486717, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Camping- und Caravanningclub beider Basel CCBB, in Basel, CHE-105.892.499, Verein (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2961235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Peter, von Buchegg, in Laufen, Vizepräsident des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weikard, Reinhold Erich, von Birsfelden, in Birsfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyngeyer, Margareta, von Krauchthal, in Therwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bültermann, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Breitenbach, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casanova, Marco, von Lumnezia, in Therwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moritz, Joey, von Augst, in Reinach (BL), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donkers, Ronald, von Basel, in Münchenstein, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrand, Hans Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kämpf, Peter, von Stadel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2214331, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Camping- und Caravanningclub beider Basel CCBB, in Basel, CHE-105.892.499, Verein (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1779265).
Domizil neu:
c/o Hans Peter Hiltbrand, Wielandplatz 2, 4054 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisinger, Roger, von Basel, in Reinach BL, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Alfred, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lamprecht-Obrist, Cornelia, von Arisdorf, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothermann, Franziska, von Krauchthal, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Breisinger-Zuckschwert, Jürg, von Basel, in Zunzgen, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrand, Hans Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bültermann, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Breitenbach, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pignat, Thierry, von Vouvry, in Basel, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weikard, Peter, von Birsfelden, in Magden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gysin, Richard, von Häfelfingen, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leisinger, Silvia, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinacher, René, von Gansingen, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes und Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.