Auskünfte zu Jürg Breisinger-Zuckschwert
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Breisinger-Zuckschwert
Publikationsnummer: HR02-1005598339, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Camping- und Caravanningclub beider Basel CCBB, bisher in Basel, CHE-105.892.499, Verein (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202972).
Statutenänderung:
21.05.2022.
Sitz neu:
Reinach (BL).
Domizil neu:
Heideweg 16, 4153 Reinach BL.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt: a) Den Betrieb und/oder die Verpachtung der Campingplätze Waldhort, Reinach und Pontoye, Ocourt. b) Gegebenenfalls den Betrieb oder die Schaffung weiterer Campingplätze. c) Die Pflege des Vereinslebens und der Geselligkeit.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breisinger-Zuckschwert, Jürg, von Basel, in Zunzgen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolb, Rolf, von Schangnau, in La Neuveville, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Raffael, von Basel, in Pratteln, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothermann, Franziska, von Krauchthal, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004632589, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Camping- und Caravanningclub beider Basel CCBB, in Basel, CHE-105.892.499, Verein (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214967).
Statutenänderung:
29.03.2019.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, ausserordentliche Mitgliederbeiträge, Camping-Parzellengebühren, Camping-Touristeneinnahmen, Einnahmen aus Veranstaltungen, Einnahmen aus der Clubhauswirtschaft, Vermietung und Verkauf von Material und Einnahmen aus Verpachtung von Campingplätzen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, ausserordentliche Mitgliederbeiträge, Camping-Parzellengebühren, Camping-Touristeneinnahmen, Einnahmen aus Veranstaltungen und aus der Clubhauswirtschaft, Vermietung und Verkauf von Materialien.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unterrainer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donkers, Ronald, von Basel, in Münchenstein, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrand, Hans Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koblasa, Helena Dagmar, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leisinger, Heidi, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weikard, Peter, von Birsfelden, in Magden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breisinger-Zuckschwert, Jürg, von Basel, in Zunzgen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregenzer, Markus, von Ingenbohl, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2214331, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Camping- und Caravanningclub beider Basel CCBB, in Basel, CHE-105.892.499, Verein (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1779265).
Domizil neu:
c/o Hans Peter Hiltbrand, Wielandplatz 2, 4054 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisinger, Roger, von Basel, in Reinach BL, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Alfred, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lamprecht-Obrist, Cornelia, von Arisdorf, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothermann, Franziska, von Krauchthal, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Breisinger-Zuckschwert, Jürg, von Basel, in Zunzgen, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrand, Hans Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bültermann, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Breitenbach, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pignat, Thierry, von Vouvry, in Basel, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weikard, Peter, von Birsfelden, in Magden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gysin, Richard, von Häfelfingen, in Reinach BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leisinger, Silvia, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinacher, René, von Gansingen, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes und Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.