Auskünfte zu Boris-Sean Hessle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Boris-Sean Hessle
Publikationsnummer: 6845200, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gede 3 GmbH, bisher in Chur, CH-350.4.002.874-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 11, Publ. 5936286).
Gründungsstatuten:
03.12.2010.
Statutenänderung:
21.08.2012.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Unterstüdtlistrasse 3a, 9470 Buchs.
Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dedov, Aleksey, russischer Staatsangehöriger, in Buchs SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Nina, deutsche Staatsangehörige, in Leimen (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Metzger, Helena, deutsche Staatsangehörige, in Buchs SG, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hessle, Boris-Sean, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 6276670, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gede 1 GmbH, in Buchs SG, CH-320.4.068.326-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 16, Publ. 5951130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Helena, deutsche Staatsangehörige, in Buchs SG, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dedov, Aleksey, russischer Staatsangehöriger, in Buchs SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hessle, Boris-Sean, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Metzger, Nina, deutsche Staatsangehörige, in Leimen (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 5951130, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gede 1 GmbH, in Buchs SG, CH-320.4.068.326-2, Unterstüdtlistrasse 3a, 9470 Buchs , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2010.
Zweck:
Verwaltung eigener und fremder Immobilien, Betrieb einer gewerblichen Zimmervermietung, Vermittlung von Kontaktdaten und Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Metzger, Helena, deutsche Staatsangehörige, in Buchs SG, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dedov, Aleksey, russischer Staatsangehöriger, in Buchs SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hessle, Boris-Sean, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.