Auskünfte zu Dr. Holger Hendrichs
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Holger Hendrichs
Publikationsnummer: 2796717, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
greenTEG AG, in Zürich, CHE-114.960.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2689815).
Statutenänderung:
15.04.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 173'945.00 [bisher: CHF 148'454.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 173'945.00 [bisher: CHF 148'454.00].
Aktien neu:
112'673 Namenaktien zu CHF 1.00 und 61'272 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 107'800 Namenaktien zu CHF 1.00, 40'654 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wlodarczak, Dominik, von Laufen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Operto, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glatz, Wulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedrich, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Metz-Tessy (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhler, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyter, Etienne, von Innerthal, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schwyer, Etienne, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hendrichs, Dr. Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1623607, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EquiTable AG, in Zürich, CHE-192.702.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1452077).
Statutenänderung:
05.04.2014, 03.07.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 386'600.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 386'600.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
1'933 Namenaktien zu CHF 200.00. [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 200.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hendrichs, Dr. Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messerli, Isabelle, von Stocken-Höfen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlheim, Matthias, von Scheuren, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.