Auskünfte zu Maria Heller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Maria Heller
Publikationsnummer: HR02-1005619286, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Spenglerei Heller AG, in Weggis, CHE-107.245.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S.18, Publ. 5087744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Maria, von Weggis und Werthenstein, in Weggis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller-Inauen, Paula, von Weggis, Werthenstein und Appenzell, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5087744, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Spenglerei Heller AG, in Weggis, CH-100.3.006.630-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 09.09.1997, S. 6643).
Statutenänderung:
16.06.2009.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen und Sachübernahmen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 12.07.1983 und Bilanz per 31.12.1982 übernahm die Gesellschaft von der Witwe Maria Heller-Breitenstein, von Weggis und Werthenstein, in Weggis, sämtliche Aktiven im Werte und zum Preise von CHF 173'851.56 und sämtliche Passiven im Werte und zum Preise von CHF 73'139.64 der bisherigen, aus dem Nachlass ihres verstorbenen Ehemannes stammenden Einzelfirma 'Josef Heller', in Weggis. Vom Aktivenüberschuss und Uebernahmepreis von CHF 100'711.92 wurden CHF 90'000.-- an das Grundkapital angerechnet. CHF 10'000.-- wurden bar einbezahlt.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlin, Niklaus, von Kriens, in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Urs, von Weggis und Werthenstein, in Weggis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Heller, Maria, von Weggis und Werthenstein, in Weggis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].