Auskünfte zu Andreas Heinz
Einträge zum Namen Andreas Heinz
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Heinz
Publikationsnummer: HR02-1005323988, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Gambit Consulting AG, in Hünenberg, CHE-246.721.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533339).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinz, Andreas, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5660358, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Facilycom GmbH, in Regensdorf, CH-020.4.026.351-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2005, S. 18, Publ. 2636308).
Statutenänderung:
06.05.2010.
Sitz neu:
Schöfflisdorf.
Domizil neu:
Büelstrasse 41, 8165 Schöfflisdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Systemen zur Rationalisierung von Prozessen in Gebäuden und zur Steigerung ihrer operationellen und wirtschaftlichen Effizienz sowie Beratung und Unterstützung von der Entwicklung bis zum Betrieb solcher Systeme. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.05.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Rolf, von Grosswangen, in Schöfflisdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Heinz, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
de Raemy, Bruno, von Freiburg, in Grens, Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:von Freiburg und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Publikationsnummer: 981590, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Facilycom GmbH, bisher in Regensdorf, Entwicklung von Systemen zur Rationalisierung von Prozessen in Gebäuden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 05.02.2003, S. 19, Publ. 846944).
Statutenänderung:
7.04.2003.
Sitz neu:
Boppelsen.
Domizil neu:
Regensbergstrasse 1, 8113 Boppelsen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schu, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Leuggern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Freiburghaus, Hans-Jürg, von Neuenegg, in Untersiggenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinz, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Huber, Rolf, von Grosswangen, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
de Raemy, Bruno, von Freiburg, in Grens, Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--].