Auskünfte zu Dieter Hebeisen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Hebeisen
Publikationsnummer: 5820066, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, in Zürich, CH-020.6.000.639-2, Verein (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 27, Publ. 5204768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Veya, Jean-Marie, von Rebévelier, in Correvon, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baume, Claude, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hebeisen, Dieter, von Langnau im Emmental, in Frutigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baud, Olivier, von Céligny, in Bardonnex, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Genève und Céligny, Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Bossi Bisatz, Romana, von Scuol und Brienz/Brinzauls, in Altdorf UR, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattei, Raffaele, von Osogna, in Mendrisio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Christoph, von Hinwil, in Sennwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebischer, Mirjam, von Schmitten FR, in Windisch, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5204768, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, in Zürich, CH-020.6.000.639-2, Verein (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, S. 20, Publ. 3638344).
Statutenänderung:
17.06.2009.
Domizil neu:
Bürglistrasse 11, 8002 Zürich.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus dem Erbringen von Dienstleistungen gemäss Art. 3 der Statuten, Subventionen und sonstige Zuwendungen. [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Subventionen und sonstige Zuwendungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Devecchi, Sergio, von Lugano, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Karl, von Galgenen, in Grenchen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baud, Olivier, von Genève und Céligny, in Bardonnex, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baume, Claude, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Getzmann, Marc, von Ufhusen, in Beromünster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hebeisen, Dieter, von Langnau im Emmental, in Frutigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hongler, Hanspeter, von Solothurn, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jans, Ruedi, von Steinhausen, in Ottenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Knapp, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bühler, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stähli, Olaf, von Oberhofen am Thunersee, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stutz, Max, von Hittnau, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Woodtli, André, von Oftringen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Annen, Pia, von Arth, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eichenberger, Kathrin, von Reinach AG, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Granges, Véronique, von Fully, in Fully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pauchard, Susanne, von Fribourg, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2149974, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kulturgutstiftung Frutigland, in Frutigen, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.1996, S. 564).
Domizil neu:
c/o Ruedi Egli, Präsident, Wisoeyweg 11, 3714 Frutigen.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern (ASVS), in Ostermundigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellig, Markus, von Adelboden, in Spiez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Blatter, Erich Dr. phil., von Meiringen, in Spiegel bei Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Aellig, Jakob Dr., von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger, Bernhard, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger, Fritz, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erbsmehl, Erika, von Grellingen, in Krattigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glatthard, Peter Prof. Dr., von Meiringen, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Benjamin, von Zürich, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grossen, Arthur, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänseler, Urs, von Boltigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hebeisen, Dieter, von Langnau im Emmental, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Junger, Ulrich, von Bern, in Kandersteg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krieg, Greti, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küffer, Urs Dr., von Täuffelen, in St. Niklaus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meichtry, Therese, von Erschmatt, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Adelheid, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ninck, Vera, von Winterthur, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pieren, Jakob, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reist, Hans-Ulrich, von Sumiswald, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rösti, Rudolf, von Frutigen, in Kandergrund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlup, Fritz, von Rapperswil BE, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schranz-Hari, Luise, von Adelboden, in Achseten (Frutigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt-Lutz, Kathrin, von Oberdiessbach, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Margrit, von Reichenbach im Kandertal und Kölliken, in Kandersteg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Ruedi, von Bäretswil, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Gilgien, Urs, von Wahlern, in Reichenbach im Kandertal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].