Auskünfte zu Hanspeter Hau
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hanspeter Hau
Publikationsnummer: HR02-1005940236, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
STM Pulverstahl AG, in Lutzenberg, CHE-101.635.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hau, Hanspeter, deutscher Staatsangehöriger, in Lutzenberg, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Hau, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hau, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Lutzenberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005939060, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
STM Stahl - Vertriebs - GmbH, Gräfelfing (D), Zweigniederlassung Altenrhein, in Thal, CHE-104.370.620, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004765049).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Gräfelfing (D).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hau, Hanspeter, deutscher Staatsangehöriger, in Lutzenberg, Stammeinlagen: DME 500.--, DME 19'500.--, DME 30'000.--, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hau, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hau, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Lutzenberg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altenrhein (Thal), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 4486354, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
STM Pulverstahl AG, bisher in Thal, CH-320.3.043.287-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2008, S. 10, Publ. 4308094).
Gründungsstatuten:
19.09.1997.
Statutenänderung:
15.05.2008.
Sitz neu:
Lutzenberg.
Domizil neu:
Gstell 761, 9426 Lutzenberg.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb und die Bearbeitung von Pulverstählen sowie Stählen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
80 Inhaberaktien zu je CHF 1'000, 40 Namenaktien zu je CHF 500, (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hau, Hanspeter, deutscher Staatsangehöriger, in Lutzenberg, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Hochreutener, Kurt, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Hau, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Truvag Revisions AG (CH-100.3.010.303-6), in Sursee, Revisionsstelle (bisher: Truvag Revisions AG, in Sursee).