Auskünfte zu Kurt Erwin Gsell
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt Erwin Gsell
Publikationsnummer: 5025672, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Putzfrauenagentur GmbH, in Volketswil, CH-020.4.028.163-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 23, Publ. 4478556).
Statuten neu:
11.05.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.05.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 266'058.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 215'613.11 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 Aktien zu CHF 10.00.
Firma neu:
Putzfrauenagentur AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: die Erbringung von Dienstleistungen rund um den Haushalt, insbesondere Reinigungsarbeiten aller Art, Hauswartungen und Bügelservice;
die Erbringung von Marketing- und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen in dieser Branche;
die Ausbildung in den Bereichen Hauswartung, Reinigung und verwandten Gebieten;
den Handel mit Reinigungsmitteln- und -utensilien, sowie mit Geräten für die Reinigung und Hauswartung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsell, Kurt Erwin, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Geroldswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsell, Adrian, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kellenberger, Lilian, von Oberegg und Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3459678, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Putzfrauenagentur GmbH, in Volketswil, CH-020.4.028.163-1, Erbringung von Dienstleistungen rund um den Haushalt, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2004, S. 18, Publ. 2076758).
Statutenänderung:
27.06.2006.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsell, Adrian, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 37'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Gsell, Kurt Erwin, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Geroldswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Kellenberger, Lilian, von Oberegg und Zürich, in Volketswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--.
Publikationsnummer: 2277512, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rheno Umwelttechnik AG, in Schlieren, Planung von Wasseraufbereitungsanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 26.06.2003, S. 22, Publ. 1053176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brem, Jürg, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Bremgarten AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Thomas, von Langnau im Emmental, in Mettmenstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Andreas, von Ebikon, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widén, Margrit, von Schaffhausen, in Mettmenstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gsell, Kurt, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widén, John Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten];
Hästö, Magnus, finnischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Esbo (Finnland)];
Mörker, Roland, von Langnau im Emmental, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Skerlan, Martin, von Birmensdorf ZH, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.