Auskünfte zu Thomas Gerber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Gerber
Publikationsnummer: 3186190, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Pactim Holding AG Sitz [bisher: Affoltern am Albis ], CH-170.3.019.185-5, Beteiligung an, Erwerb und Gründung von Unternehmungen sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2003, Seite 18).
Statutenänderung:
22.12.2005.
Firma Neu:
Pacto Holding AG.
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
Untermüli 6, 6300 Zug.
Zweck:
Beteiligung an, Erwerb und Gründung von Unternehmungen sowie deren Finanzierung;
kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000].
Qualifizierte Tatbestände Gelöscht:
[beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die 'Weber Systembau AG', in Littau, zum Preise von höchstens CHF 120'000.00 zu übernehmen].
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Neu:
Rey, Christoph, Heimat Hämikon, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift;
CHF Revisionen AG, in Zug, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Widén, John Anders, Heimat Schweden, in Affoltern am Albis, Präsident mit Einzelunterschrift];
[Hästö, Magnus, Heimat Finnland, in Bonstetten, Delegierter mit Einzelunterschrift];
[Gerber, Thomas, Heimat Langnau im Emmental, in Mettmenstetten, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
[Moser, Andreas, Heimat Ebikon, in Emmen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
[Widén, Annika, Heimat Schaffhausen, in Mettmenstetten, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
[West, Siegfried, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Urdorf, Revisionsstelle].
Publikationsnummer: 2277512, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rheno Umwelttechnik AG, in Schlieren, Planung von Wasseraufbereitungsanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 26.06.2003, S. 22, Publ. 1053176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brem, Jürg, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Bremgarten AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Thomas, von Langnau im Emmental, in Mettmenstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Andreas, von Ebikon, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widén, Margrit, von Schaffhausen, in Mettmenstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gsell, Kurt, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widén, John Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten];
Hästö, Magnus, finnischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Esbo (Finnland)];
Mörker, Roland, von Langnau im Emmental, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Skerlan, Martin, von Birmensdorf ZH, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 992770, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MB-SB Holding AG, bisher in Mettmenstetten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.2000, S. 2240).
Statutenänderung:
11.11.2002, 7.05.2003.
Firma neu:
Pactim Holding AG.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
Breitenstrasse 24, 8910 Affoltern am Albis.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an, der Erwerb sowie die Gründung von Unternehmungen sowie deren Finanzierung;
kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern sowie andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im SHAB oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Roland, von Luzern und Hildisrieden, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widén, John Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Hästö, Magnus, finnischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Thomas, von Langnau im Emmental, in Mettmenstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Andreas, von Ebikon, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Widén, Annika, von Schaffhausen, in Mettmenstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.