Auskünfte zu Gerhard Graber
Einträge zum Namen Gerhard Graber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gerhard Graber
Publikationsnummer: 3263883, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft St. Gervais, in Biel/Bienne, CHE-102.373.926, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1654143).
Statutenänderung:
25.05.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augsburger-Brom, Dana, von Biel/Bienne und Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graber, Gerhard, von Sigriswil, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaffer, Beat, von Stettlen, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1654143, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft St. Gervais, in Biel/Bienne, CHE-102.373.926, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cherbuin, Anne, von Corcelles-près-Payerne, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kümmin, Peter, von Wollerau, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Gerhard, von Sigriswil, in Grenchen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Kobi, Christoph, von Rapperswil BE, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaegi, Pascal, von Basel, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1474359, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft St. Gervais, in Biel/Bienne, CHE-102.373.926, Genossenschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6741062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Marisa, von Giswil, in Biel/Bienne, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Da Pozzo, Roberto, von Ursenbach, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Emil Jan, von Rüti bei Büren, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kümmin, Peter, von Wollerau, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Graber, Gerhard, von Sigriswil, in Grenchen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.