Auskünfte zu Martin Gmünder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Gmünder
Publikationsnummer: HR02-1005353363, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Martin Gmünder Architektur GmbH, in Rheineck, CHE-413.908.862, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, S.0, Publ. 1004494523).
Firma neu:
Martin Gmünder Architektur GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmünder, Martin, von Appenzell, in Rheineck, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-0004447631, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Frei & Gmünder AG, in St. Gallen, CHE-103.437.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3310747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Hanspeter, von Diepoldsau, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gmünder, Martin, von Appenzell, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seiler, Miriam, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baldauf, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Scheidegg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rausch, Zeno, von Avers, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3669515, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Martin Gmünder Architektur GmbH, in Teufen (AR), CHE-413.908.862, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1237131).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmünder, Martin, von Appenzell, in Rheineck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Thal].