Auskünfte zu Luigi Giordano
Einträge zum Namen Luigi Giordano
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Luigi Giordano
Publikationsnummer: 1529177, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Gebrüder Calendo AG, Elektro-Planungsbüro, in Freienbach, CHE-251.294.712, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1344267).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calendo, Eduardo, von Italien, in Freienbach, Präsident VR und Leiter Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Calendo, Massimo Edoardo, von Mühleberg, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giordano, Luigi, von Affoltern am Albis, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4639466, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gebrüder Calendo AG, Elektro-Planungsbüro, in Zürich, CH-020.3.006.042-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 09.10.1997, S. 7370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calenda, Massimo Edoardo, von Mühleberg, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giordano, Luigi, von Affoltern am Albis, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gebrüder Calendo AG, Elektro-Planungsbüro, in Zürich, Usteristrasse 11, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.3.1995, 3.5.1995.
Zweck:
Betrieb eines Büros für Planung und Zeichnung von Elektroanlagen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immobilien sowie Wertpapiere kaufen, verkaufen oder makeln.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Gebrüder Calendo, Elektro-Planungsbüro, in Wädenswil, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1994 mit Aktiven von Fr.379292.30 und Passiven von Fr.67798.55, wofür 100 Inhaberaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.211493.75 gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die bei der Gesellschaft verzeichneten Adressen, sofern diese vollständig bekannt sind. Andernfalls durch öffentliche Bekanntmachung.
Eingetragene Personen:
Calendo, Eduardo, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Calenda, Massimo Edoardo, von Mühleberg, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giordano, Luigi, von Affoltern am Albis, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro, in Freienbach, Revisionsstelle.