Auskünfte zu Philippe Giaccari
Neueste SHAB-Meldungen: Philippe Giaccari
Publikationsnummer: HR02-1005088127, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'329 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'328 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'328 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004758227, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 3853327, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952821).
Statutenänderung:
26.10.2017.
Stammkapital neu:
CHF 398'500.00 [bisher: CHF 293'100.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00].