Auskünfte zu Hilda Geissmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hilda Geissmann
Publikationsnummer: HR02-1004699386, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Sprachheilschulen im Kanton Zürich, in Zürich, CHE-106.359.836, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gafner, Karl, von Zürich und Beatenberg, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissmann, Hilda, von Hägglingen, in Baden, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Dr. Oskar, von Davos, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Verena, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinhart, Dr. Regula, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Ulrich, von Wädenswil und Hausen bei Brugg, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein-Studer, Sabine, von Visperterminen, in Uster, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Blass Kiss, Adrienne, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stauffacher, Verena, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4674282, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Sprachheilschulen im Kanton Zürich, in Stäfa, CH-020.7.903.925-6, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2008, S. 23, Publ. 4293734).
Urkundenänderung:
09.07.2008.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 36, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treichler, Paul, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Hilda, von Hägglingen, in Baden, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Markus, von Andwil SG, in Eschenbach SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied];
Rentschler, Hugo, von Biel/Bienne, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Stauffacher, Verena, von Zürich und Buchs SG, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Reinhart, Regula, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bauhofer, Marianne, von Reinach AG, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Publikationsnummer: 3451606, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Sprachheilschulen im Kanton Zürich, in Stäfa, CH-020.7.903.925-6, Schulung, therapeutische und sozialpädagogische Unterstützung hilfsbedürftiger, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2006, S. 23, Publ. 3339464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Hans, von Zürich und Oberkulm, in Mettmenstetten, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treichler, Paul, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissmann, Hilda, von Hägglingen, in Baden, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Markus, von Andwil SG, in Eschenbach SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vock, Peter, von Wohlen AG, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied.