Auskünfte zu Daniel Ernst Gegenschatz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Ernst Gegenschatz
Publikationsnummer: HR02-1005860283, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Peterer Drogerie AG, in Flawil, CHE-105.805.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004560034).
Statutenänderung:
06.10.2023.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Apotheke, einer Drogerie, einer Parfümerie und/oder eines Reformhauses. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Gesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gegenschatz, Daniel Ernst, von Altstätten, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peterer Gegenschatz, Sandra Cäcilia, von Altstätten und Appenzell, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004560034, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Peterer Drogerie AG, in Flawil, CHE-105.805.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3966403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Control-Hohl AG (CH-320.3.035.423-1), in Uzwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Marcel, von Blumenstein, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gegenschatz, Daniel Ernst, von Altstätten, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schatzmann, Sandra, von Blumenstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peterer Gegenschatz, Sandra Cäcilia, von Appenzell und Altstätten, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Appenzell und Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schatzmann, Franklin, von Lenzburg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3966403, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Peterer Drogerie AG, in Flawil, CHE-105.805.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6740830).
Statutenänderung:
19.12.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Naturheilmitteln. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 30.06.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma J. Peterer Centraldrogerie, in Flawil, gemäss Uebernahmebilanz per 1. Januar 1993, mit Aktiven von CHF 2'766'340.-- und Passiven von CHF 1'589'686.84, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 676'653.16 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gegenschatz, Daniel Ernst, von Altstätten, in Flawil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gegenschatz, Daniel];
Peterer Gegenschatz, Sandra Cäcilia, von Appenzell und Altstätten, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Peterer Gegenschatz, Sandra, von Appenzell und Altstätten].