Auskünfte zu Julien Gattoni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Julien Gattoni
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3833951, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Rentalps Sàrl, à Nendaz, CHE-114.977.829, société à responsabilité limitée (No. FOSC 143 du 28.07.2009, Publ. 5164300).
Nouvelle raison sociale:
Rentalps Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 20.10.2017.
Inscription ou modification de personne(s):
Zanetti, Stefano, de Bellinzona, à Lausanne, associé, gérant et président, liquidateur, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Morges, associé, gérant et président, avec signature individuelle];
Gattoni, Julien, de Bulle, à Collonge-Bellerive, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Zollikon].
Publikationsnummer: 7167460, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Multimail SA, in Kloten, CH-020.3.918.239-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 27.07.2012, Publ. 6788760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gattoni, Julien, von Bulle, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allouche, Dror, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 7111922, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Neopost AG, in Wallisellen, CH-020.3.031.136-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6316336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gattoni, Julien, von Bulle, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allouche, Dror, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.