Auskünfte zu Werner Gasser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Gasser
Publikationsnummer: 6054592, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Personalvorsorgestiftung der Tschantré AG, in Basel, CH-270.7.000.957-7, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 7, Publ. 5593460).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Tschantré AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde BVG und Stiftungsaufsicht Basel-Stadt vom 12.01.2011 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Martin, von Winterthur, in Reinach BL, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Werner, von Belp, in Basel, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Damian Michlig [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Damian Michlig];
Michlig, Damian Emanuel, von Naters, in Bubendorf, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Süess, Andreas, von Flühli, in Bottmingen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5941974, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft Drei Linden, in Basel, CH-270.5.000.181-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2008, S. 9, Publ. 4668280).
Statutenänderung:
29.04.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Werner, von Belp, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten der Verwaltung;
Benseler, Regula, von Roggwil BE, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehmann, Wolfgang, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: von Trubschachen, Mitglied und Kassier der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten der Verwaltung];
Herrmann, Walter, von Basel, in Basel, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder den Verwaltern [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Kassier der Verwaltung];
Bielser, Urs, von Pratteln, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder den Verwaltern [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder Kassier der Verwaltung];
Ruiz, Dr. Christian, von Basel, in Basel, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holzer und Lüthi AG (CH-400.3.009.261-3), in Möhlin, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5593460, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Personalvorsorgestiftung der Tschantré AG, in Basel, CH-270.7.000.957-7, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 8, Publ. 5494094).
Domizil neu:
c/o Tschantré AG, Dornacherstrasse 270, 4053 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-270.9.000.376-9), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Werner, von Belp, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Damian Michlig [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Josef Schwarz];
Süess, Andreas, von Flühli, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CH-270.3.013.636-8), in Basel, Revisionsstelle.