Auskünfte zu Bernhard Gasser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernhard Gasser
Publikationsnummer: HR02-1005144852, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Gasel-Mengestorf, in Köniz, CHE-106.640.049, Genossenschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013, S.0, Publ. 7195856).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Gasel-Mengestorf in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Bernhard Gasser, Gaselstrasse 157, 3144 Gasel. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.09.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Walter, von Eggiwil, in Gasel (Köniz), Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Hänni, Fritz, von Köniz, in Gasel (Köniz), Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Michel, Ulrich, von Köniz, in Gasel (Köniz), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Gasser, Bernhard, von Schwarzenburg, in Gasel (Köniz), Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bigler, Andreas, von Vechigen, in Gasel (Köniz), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 7195856, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Gasel-Mengestorf, in Köniz, CH-035.5.015.057-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S. 4, Publ. 5842456).
Statutenänderung:
14.11.2012.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich oder Inserate im Anzeiger.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafroth, Manfred, von Röthenbach im Emmental, in Gasel (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Lehmann, Urs, von Worb, in Gasel (Köniz), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Walter, von Eggiwil, in Gasel (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Hänni, Fritz, von Köniz, in Gasel (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Michel, Ulrich, von Köniz, in Gasel (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Mengestorf (Köniz)];
Gasser, Bernhard, von Schwarzenburg, in Gasel (Köniz), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bigler, Andreas, von Vechigen, in Gasel (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.