Auskünfte zu Massimo Gambino
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Massimo Gambino
Publikationsnummer: 5621738, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
FVM Consulting AG, in Herisau, CH-300.3.016.352-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 2, Publ. 5489936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gambino, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arzethauser, René, von Stäfa, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5489936, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
FVM Consulting AG, in Herisau, CH-300.3.016.352-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 4, Publ. 5412936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Richard, von Lutzenberg, in Grub AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hütter, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gambino, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5436890, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Steptus AG, in Brugg, CH-440.3.019.849-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, S. 3, Publ. 5338280).
Statutenänderung:
22.12.2009.
Firma neu:
Agro Vita AG.
Zweck neu:
Handel mit Rohstoffen und Produkten aller Art, insbesondere Agrarprodukten und Hilfsstoffen für eigene und fremde Rechnungen;
kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen oder vermitteln, Finanzierungen durchführen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gambino, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Killer, Daniel, von Gebenstorf, in Villigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.