Auskünfte zu Lorenz Gadient
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lorenz Gadient
Publikationsnummer: 5905652, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stern Betriebs GmbH, in Weggis, CH-100.4.786.285-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 13, Publ. 5044256).
Statutenänderung:
02.11.2010.
Sitz neu:
Greppen.
Domizil neu:
Lohrihof 1, 6404 Greppen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadient, Lorenz, von Trimmis, in Greppen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marending, Susanna, von Attiswil, in Greppen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3532456, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stern Betriebs GmbH, in Weggis, CH-100.4.786.285-2, Betrieb von Gastronomiestätten, Catering sowie Handel und Vertrieb von Food-Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2006, S. 10, Publ. 3314146).
Statutenänderung:
28.08.2006. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gadient, Lorenz, von Trimmis, in Greppen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--];
Marending, Susanna, von Attiswil, in Greppen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Ziegler, Hansjörg, von Unterramsern, in Suhr, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Publikationsnummer: 3314146, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stern Betriebs GmbH, in Weggis, CH-100.4.786.285-2, Luzernerstrasse 31, 6353 Weggis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2006.
Zweck:
Betrieb von Gastronomiestätten, Catering sowie Handel und Vertrieb von Food-Produkten;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss den beiden Sacheinlageverträgen vom 24.03.2006 übernimmt die Gesellschaft von Lorenz Gadient, von Trimmis, in Aarau, Vermögenswerte im Gesamtwert von CHF 20'000.-- und zum Gesamtpreis von CHF 15'000.--, und von Susanna Marending, von Attiswil, in Greppen, einen Vermögenswert im Wert von CHF 6'300.-- und zum Preis von CHF 5'000.--, welche Beträge voll an das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gadient, Lorenz, von Trimmis, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Marending, Susanna, von Attiswil, in Greppen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.