Auskünfte zu Marie-Eve Froidevaux
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marie-Eve Froidevaux
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005597087, Handelsregister-Amt Jura, (670)
cerjo Switzerland SA, à Delémont, CHE-107.184.321, société anonyme (No. FOSC 188 du 28.09.2022, Publ. 1005571309).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Froidevaux, Marie-Eve, de Le Noirmont, à Courgenay, avec procuration collective à deux avec un membre.
Publikationsnummer: 1163777, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Cerjo SA, à Delémont, CH-670.7.000.866-1, fondation (No. FOSC 226 du 20.11.2012, Publ. 6939654).
Nouveau nom:
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Cerjo SA en liquidation. Selon décision du 05.06.2013, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, à Lausanne a prononcé la dissolution de la fondation.
Inscription ou modification de personne(s):
Membrez, Didier, de Courtételle, à Bassecourt (Haute-Sorne), président et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Bassecourt, président avec signature collective à deux];
Piquerez, André, de Epiquerez, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Bassecourt, membre avec signature collective à deux];
Froidevaux, Marie-Eve, de Le Noirmont, à Courgenay, membre et secrétaire et liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire avec signature collective à deux];
Aubry, Corinne Marlyse, de Châtillon JU, à Develier, membre et liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 4741858, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Cerjo SA, à Delémont, CH-670.7.000.866-1, Fondation (FOSC no 60 du 28.03.2008, p. 8, publ. 4404786).
Personne et signature radiée:
Membrez, Jean-Bernard, de Courtételle, à Châtillon JU, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Froidevaux, Marie-Eve, de Le Noirmont, à Courgenay, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.